返回首页
当前位置: 网站首页 - 学生园地 - 数学园地
发表日期:2005年4月26日 出处:实验小学 作者:汪玉蓉 编辑:wangyr928 有133位读者读过此文 【字体:
四年级数学运算能力竞赛试题
 班级             姓名                分数

一、直接写出结果:

250 + 470 =         24×200 =         33080 =           34 + 16=       

540 - 370 =          50×70 =          50万-27=        513298 =

2400÷40 =          565299 =       186 + 199 =           100万-63= 

17×100 =           150 + 450 =       8600÷200 =           670168  =

2800÷700 =        450 + 260 =        0×900 =             143 + 198 =

700180         480560        270万-180万=         42亿+34亿=

250×40         270÷30          630÷9=              129+201=

563+296=       1001×78=       4500÷25=           125×24=

81÷3=       30×17=    3900÷30=             47103=

98×25=        490÷70=        45×101=           600×2=

80÷80=      0÷72=     0×32=                72×50=  

 361812=         25×9×8=                     (450+72)÷9=              

1846-620-380=        8×125-25×6×4=               32×46+32×54=

8×(12525)=        4852÷4=                  16040÷4=      

(1911)×125=       (1242÷7)×5=           26×8÷26×8=

893411=     25×9×8=                     360÷4÷9            

24×5÷24×5

二、计算下面各题

80840÷24×5        85×(951440÷24)

                                                                                                                     

 

 

58870÷(10520×2)              80400(4300870÷15)

 

 

19×96-962÷74                   10000-(59+66)×64

 

 

 

(639-71×9)÷167                  (10800-800×4)÷4

 

 

 

5940÷45×(798-616)              (315×40-364)÷7

 

 

 



相关专题:

相关信息:
 没有相关信息

相关评论:
 没有相关评论
 
  发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
 
All Rights Reserved Copyright ? 湖北省宜昌市实验小学 制作:yunhai 页面执行时间:78.125毫秒